润邦股份公告,公司于2021年7月23日收到持股5%以上股东王春山出具的《股份减持告知函》,其于2021年6月25日-7月22日通过大宗交易及集中竞价方式合计减持公司股份1073.9545万股,占公司总股本的1.14%。王春山当前持有公司股份8147.8417万股,占公司总股本的8.65%。
润邦股份2021一季报显示,公司主营收入8.68亿元,同比上升70.98%;归母净利润0.93亿元,同比上升697.35%;净利润0.84亿元,同比上升2656.84%;负债率44.92%,投资收益0.02亿元,财务费用0.1亿元,毛利率25.34%。
公司董事长为吴建。吴建先生:1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司,2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理,现任公司第四届董事会董事长兼公司总裁,同时兼任南通威望实业有限公司执行董事。