证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2020-096
转债代码:113559 转债简称:永创转债
转股代码:191559 转股简称:永创转股
杭州永创智能设备股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案,现将相关情况公告如下:
一、聘任公司高级管理人员
经公司第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任吴仁波先生为公司总经理,聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生、耿建先生、张健英女士为公司副总经理,聘任张彩芹女士为公司董事会秘书及财务总监。以上高级管理人员任期与第四届董事会一致。
二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表
经公司第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任张彩芹女士为公司董事会秘书、聘任耿建先生为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。
张彩芹女士、耿建先生已取得董事会秘书任职资格证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任职条件。其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其未受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。
三、聘任公司内审部负责人
经公司第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
斯丽丽女士,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2020年11月13日
附件:上述人员简历:
1、吴仁波先生:汉族,1976年生,本科学历。现任公司董事、总经理。2002年至2011年10月,任职于永创有限,历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理;2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理;2017年11月至今任公司董事、总经理。
2、张彩芹女士:汉族,1972年生,本科学历,高级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任;2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理;2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监;2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书,2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
3、丁晓敏 女士:汉族,1972年生,本科学历。现任公司副总经理。1995年至2000年任杭州东华链条集团有限公司技术员;2002年至2011年10月任职于永创有限,历任技术员、销售经理;2011年10月至2011年12月任公司销售经理,2011年12月至今任公司副总经理。
4、贾赵峰 先生:汉族,1982年生,大专学历。现任公司副总经理,2012年至2017年10月历任公司销售员、区域销售经理,2017年11月至今任公司副总经理。
5、陈鹤 先生:汉族,1982年生,大专学历。现任公司副总经理,2002年至2017年10月历任公司销售员、区域销售经理,2017年11月至今任公司副总经理。
6、耿建 先生:汉族,1985年生,本科学历。现任公司职工代表监事、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员;2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表;2011年10月至2017年10月任公司职工代表监事、证券事务代表。
7、张健英 女士:汉族,1983年生,研究生学历。现任公司行政经理,2011年11月至2016年5月,任杭州正银电子材料有限公司技术支持兼总经理助理,2016年6月至今任公司行政经理。
8、斯丽丽 女士:汉族,1972年生,本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计,2005年2月至2020年3月今历任公司会计、
财务经理职务,2020年4月至今任公司内审部负责人。
查看公告原文