(原标题:广东“70后”市委书记蔡朝林跨省履新贵州省领导)
据贵州日报报道,4月14日至15日,广东省党政代表团前往贵州考察并在遵义出席粤黔协作联席会议。广东省领导张硕辅、张福海、叶贞琴,深圳市委副书记、市长陈如桂,南方航空集团公司董事长马须伦,贵州省领导赵德明、吴强、李睿、蔡朝林、周建琨参加有关活动。
21世纪经济报道记者注意到,广东省揭阳市委书记蔡朝林作为贵州省领导在列,排在贵州省副省长李睿和贵州省政协副主席周建琨之间。
蔡朝林,1970年7月生,浙江台州人,学历为在职研究生(华南理工大学技术经济及管理专业)、管理学博士、高级经济师。官方履历显示,1987年9月-1991年8月期间,在上海海运学院水运管理系交通运输管理工程专业学习。交通运输管理领域成为蔡朝林工作的起点,毕业后他先在交通部运输管理司货运计划处任实习生、科员,并在广州海运局、广州港务局实习。
梳理其履历可发现,1991年至2015年,蔡朝林毕业后的24年间持续深耕于交通运输管理领域,曾先后在广州港务局、广州港集团、广州白云国际机场、广东省航运集团、广东物资集团工作。直至2015年7月,蔡朝林就职广州市政府党组成员、副市长。2017年4月开始任职南沙区委书记,并于2020年5月出任揭阳市委书记,不到一年后跨省履新贵州省领导。
附:蔡朝林简历
(图片来源:揭阳市人民政府官网)
蔡朝林,男,浙江台州人,汉族,1970年7月生,学历在职研究生,管理学博士,高级经济师,1991年8月参加工作,2001年4月加入中国共产党。
1987.09--1991.08 上海海运学院水运管理系交通运输管理工程专业学习
1991.08--1993.10 交通部运输管理司货运计划处实习生、科员(其间:1991.10--1992.11在广州海运局运输处实习;1992.11--1993.10在广州港务局货商处、总调度室实习)
1993.10--1996.05 广州港务局总调度室计划员
1996.05--1997.05 广州港务局货商处商务科副科长
1997.05--1998.03 广州港务局货商处商务科科长
1998.03--1999.11 广州港务局业务处商务科科长
1999.11--2002.03 广州港务局业务处副处长(其间:1999.03--2001.11华南理工大学工商管理硕士专业学习)
2002.03--2004.02 广州港务局办公室主任(其间:2003.07--2004.02兼任广州港集团有限公司筹备组成员)
2004.02--2004.11 广州港集团有限公司董事、副总经理、临时党委委员
2004.11--2005.03 广州港集团有限公司董事、副总经理、党委委员
2005.03--2005.04 广州港集团有限公司董事、副总经理、党委委员,广州白云国际机场股份公司董事、副总经理、党委委员
2005.04--2009.09 广州白云国际机场股份公司董事、副总经理、党委委员
2009.09--2012.04 省航运集团有限公司董事、总经理、党委副书记
2012.04--2015.07 广东物资集团公司董事长、党委书记
2015.07--2017.04 广州市副市长
2017.04--2017.07 广州市副市长,南沙区委书记,南沙开发区(自贸区南沙片区)党工委书记、管委会主任
2017.07--2020.05 广州市委常委,南沙区委书记,南沙开发区(自贸区南沙片区)党工委书记、管委会主任(其间:2012.09--2019.06 华南理工大学技术经济及管理专业博士研究生学习)
2020.05--2020.06 中共揭阳市委书记
2020.06--2021.02 中共揭阳市委书记,市人大常委会党组书记,揭阳军分区党委第一书记
2021.02 中共揭阳市委书记,揭阳市人大常委会党组书记、主任,揭阳军分区党委第一书记
现任贵州省领导
(作者:刘美琳 编辑:李博)
21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权,任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。