证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2020-093
债券代码:112622 债券简称:17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议于2020年8月25日以邮件形式发出会议通知,于2020年9月1日11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会同意提名孙大勇先生、孙霖先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。
以上监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会
2020年9月2日
附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历
孙大勇:男,1976年1月生,本科。1998年在中国出国人员服务总公司财务部工作;
2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理;2006年8月至2010年
2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职;2010年11月至2014年6月在北
京千方科技集团有限公司历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。
2014年7月至今在本公司历任行政总监、企业发展部总监、综合管理部总监等职,
现任本公司经营管理部副总监。2014年7月至今任本公司监事会主席。孙大勇先生
持有公司股份27,600股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)
第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人
民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。
孙霖:男,1972年5月生,本科。曾先后任北京市崇文区园林市政管理局办公室主
任、国家建设部人力资源开发中心交流处副处长、处长、办公室主任;2009年3月
至2015年6月历任北京千方信息科技集团有限公司总裁办主任、行政总监、北京千
方集团有限公司总裁助理;2015年7月至2017年7月任北京千方科技股份有限公司
综合管理部总监;2017年8月至2018年4月任北京千方城市信息科技有限公司副总
经理,2018年5月至2019年3月任北京中交兴路车联网科技有限公司副总经理;2019
年4月至今任北京中交慧联信息科技有限公司副总经理,2016年3月至今任本公司
监事。孙霖先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股
东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修
订)第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最
高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。
查看公告原文