挖贝网讯 7月15日消息,近日浮力森林(836436)发公告称董事会于2016年7月6日收到董事长、法人代表张禹平、副董事长翁高美递交的辞职报告。7月11日审议并通过任命翁高美为公司董事长并担任公司法定代表人一职,任期至本届董事会任期届满之日止;任命张禹平为公司副董事长一职,任期至本届董事会任期届满之日止。
据了解,本次辞职董事长、法人代表张禹平、副董事长翁高美均不持有浮力森林股份,因个人原因向公司提起离职请求,辞职后继续担任董事职务。新任命董事长翁高美、副董事长张禹平不持有浮力森林股份。
浮力森林表示翁高美具有丰富的企业管理经验,此次任命能提升公司的运行效率,提高公司规范治理水平,有利于公司的长远发展。
公开资料显示,张禹平,女,1959年7月生,中国台湾籍。1977年9月至1979年6月就读于台湾大学历史学系。2000年12月至2015年10月,历任杭州心隆食品有限公司副董事长、董事长;2007年5月至2015年9月,任成都浮力森林食品有限公司董事;2013年9月至今,任FREEMORI(CAYMAN)CO.LTD董事;2013年9月至今,任FREEMORICO.LTD董事;2013年10月至今,任浮力森林(香港)有限公司董事长。2013年8月至今,任EVERPROSPERINGLTD董事。现任股份公司董事长,任期三年,自2015年10月15日至2018年10月14日。
翁高美,女,1961年1月生,中国台湾籍。1979年6月毕业于育英医护管理专科学校。2001年10月2015年10月,任杭州心隆食品有限公司副董事长、董事;2007年5月至2015年9月,任成都浮力森林食品有限公司董事;2013年9月至今,任FREEMORI(CAYMAN)CO.LTD董事;2013年10月至今,任浮力森林(香港)有限公司董事;2013年7月至今,任ONEMEICO.,LTD董事。现任股份公司副董事长,任期三年,自2015年10月15日至2018年10月14日。